Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Reelle ejere | Kapital | ||||
Legale ejere | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-13 tilføjes Vedtægter: 2018-02-13 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-01-03 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Flemming Skov Nielsen (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2016-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 101.000,00 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-28 tilføjes Legale ejere: STENGREN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-28 fjernes Legale ejere: FYNSKE BANK A/S, JCN BOLIG A/S (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-28 tilføjes Vedtægter: 2016-12-28 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2016-12-28 fjernes Bestyrelse: Walter Mygil (formand) (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-15 tilføjes Bestyrelse: Petter Blondeau Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2015-12-15 fjernes Bestyrelse: Arne Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2014-06-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2014-06-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: J. Chr. Nielsens Vej 1, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2013-01-02 tilføjes Bestyrelse: Arne Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2013-01-02 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-01-07)
Den 2013-01-02 tilføjes Direktion: Flemming Skov Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve ejerlejligheden nr. 35 i matr. nr. 6dv og 6gæ, Brejning By, Gauerlund, at opdele ejerlejligheden i 18 ejerlejligheder til udlejningsformål. (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2013-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2013-01-07)
Den 2013-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2013-01-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 tilføjes Legale ejere: FYNSKE BANK A/S, JCN BOLIG A/S (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2013-01-02 tilføjes Navne: KELLERSVEJ 2E ApS (offentliggjort 2013-01-02)
Den 2013-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2013-01-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 tilføjes Stiftere: VESTFYNS BANK A/S, JCN BOLIG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren sammen med formanden for bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2013-01-02 tilføjes Vedtægter: 2013-01-02 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2013-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-01-02)
Den 2013-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)