Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-05-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ANPARTSSELSKABET AF 25. JUNI 2010. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærbygårdevej 5, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærbygårdevej 5, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter (kapitalandele) i datterselskaber og associerede selskaber og dermed beslægtet virksomhed samt formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-31 tilføjes Vedtægter: 2014-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-31 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærbygårdevej 5, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2012-12-21 tilføjes Bestyrelse: Henrik Kibæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Direktion: Henrik Kibæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Legale ejere: Henrik Kibæk (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2012-12-21 tilføjes Navne: HENRIK KIBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2012-12-28)
Den 2012-12-21 tilføjes Reelle ejere: Henrik Kibæk (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2012-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Stiftere: Henrik Kibæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-28)
Den 2012-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)