Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-22 tilføjes Kontaktoplysninger: spvaps@outlook.dk (offentliggjort 2020-08-22)
Den 2020-08-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 75, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-20 tilføjes Direktion: Per Sloth Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor investering og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-01-04)
Den 2012-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Legale ejere: Per Sloth Møller (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2012-12-20 tilføjes Navne: STOLLIG PHOTOVOLTAIC ApS (offentliggjort 2012-12-28)
Den 2012-12-20 tilføjes Reelle ejere: Per Sloth Møller (offentliggjort 2017-10-07)
Den 2012-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Stiftere: Per Sloth Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Vedtægter: 2012-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-28)
Den 2012-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)