Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2012-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: AREA 23 ApS. (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AREA 23 ApS. (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-01-01 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-01-01 fjernes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-06 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-03 tilføjes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2012-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valmuevej 23, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-07 tilføjes Direktion: Søren Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i tilknyttede selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-12-21)
Den 2012-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Legale ejere: Søren Sørensen (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2012-12-07 tilføjes Navne: SS SILVERFOX HOLDING ApS (offentliggjort 2012-12-21)
Den 2012-12-07 tilføjes Reelle ejere: Søren Sørensen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2012-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2012-12-07 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Stiftere: Søren Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Vedtægter: 2012-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-21)
Den 2012-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)