Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hjemmeside | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fangekrogen 43, 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2024-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 65, 2. tv., 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2013-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: JOJUM ApS. (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2022-10-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Psykologerne i Slotsmøllen ApS. (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 65, 2. tv., 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2020-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 2, 2., 3400 Hillerød (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 2, 2., 3400 Hillerød (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 7, 1., 3400 Hillerød (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-27 tilføjes Hjemmeside: www.psykolog-mortencarlsen.dk (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 7, 1., 3400 Hillerød (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2018-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Fangekrogen 43, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-12 tilføjes Binavne: XO-MIND ApS, XO MIND ApS, XO Group ApS, EXTRAORDINARY MIND ApS (offentliggjort 2015-12-12)
Den 2015-12-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-12-12)
Den 2015-12-01 tilføjes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2015-12-12)
Den 2015-12-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-12-12)
Den 2015-12-01 tilføjes Vedtægter: 2015-12-01 (offentliggjort 2015-12-12)
Den 2012-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fangekrogen 43, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2012-12-21 tilføjes Binavne: M CARLSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Direktion: Morten Carlsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre konsultationer og konsulentarbejde. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Hovedbranche: Psykologisk rådgivning (offentliggjort 2013-01-07)
Den 2012-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Kontaktoplysninger: mc@psykolog-mortencarlsen.dk (offentliggjort 2013-01-07)
Den 2012-12-21 tilføjes Legale ejere: Morten Carlsen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2012-12-21 tilføjes Navne: PSYKOLOG MORTEN CARLSEN ApS (offentliggjort 2012-12-21)
Den 2012-12-21 tilføjes Reelle ejere: Morten Carlsen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2012-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Stiftere: Morten Carlsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Vedtægter: 2012-12-21 (offentliggjort 2015-12-12)
Den 2012-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-21)
Den 2012-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)