Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-02-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 19, 2., 1459 København K (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 28, 2. tv., 1459 København K (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-03-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 28, 2. tv., 1459 København K (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2014-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K (offentliggjort 2014-07-04)
Den 2013-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K (offentliggjort 2014-07-04)
Den 2013-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Lumbyes Gade 59, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Lumbyes Gade 59, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-20 tilføjes Direktion: Karsten Pihl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i Septima P/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Legale ejere: Karsten Pihl, Christian Fischer, Bo Overgaard, Martin Bjærge Jensen, Klavs Pihlkjær Christensen (offentliggjort 2015-02-05)
Den 2012-12-20 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET SEPTIMA ApS (offentliggjort 2012-12-21)
Den 2012-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-12-20 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Stiftere: Martin Bjærge Jensen, Klavs Pihlkjær Christensen, Karsten Pihl, Hans Gregers Hedegaard Petersen, Christian Fischer, Bo Overgaard, Asger Sigurd Skovbo Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Vedtægter: 2012-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-21)
Den 2012-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)