Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Revisor | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 2, 1., 9480 Løkken (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 2, 9480 Løkken (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-06-01 tilføjes Direktion: Vibeke Holst Frøstrup (direktør) (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-01 tilføjes Reelle ejere: Vibeke Holst Frøstrup (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-31 fjernes Direktion: Svend Erik Frøstrup (direktion) (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-31 fjernes Reelle ejere: Svend Erik Frøstrup (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-01-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 2, 9480 Løkken (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2016-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hølken 14, 9480 Løkken (offentliggjort 2016-01-09)
Den 2016-01-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-09)
Den 2016-01-09 tilføjes Kontaktoplysninger: svend.erik@frostrup.dk (offentliggjort 2016-01-09)
Den 2014-02-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET MANGO NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-06-21)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hølken 14, 9480 Løkken (offentliggjort 2016-01-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Direktion: Svend Erik Frøstrup (direktion) (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2012-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opkøbe, sælge og udleje ejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Legale ejere: SEF HOLDING 2000 ApS (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2012-12-20 tilføjes Navne: SEF EJENDOMME ApS (offentliggjort 2012-12-21)
Den 2012-12-20 tilføjes Reelle ejere: Svend Erik Frøstrup, Svend Erik Frøstrup (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2012-12-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET MANGO NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Stiftere: SEF HOLDING 2000 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Vedtægter: 2012-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-21)
Den 2012-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)