Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranebærvej 42, 6753 Agerbæk (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranebærvej 42, 6753 Agerbæk (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2013-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hr. P Grindsted ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2013-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TØJ-TORVET ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2013-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: PH HENNE ApS. (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2016-04-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Kpkonsult ApS. (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-06-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mr. Thomsen Skjern ApS. (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2019-10-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PH HENNE ApS. (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranebærvej 42, 6753 Agerbæk (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2021-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranebærvej 42, 6753 Agerbæk (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranebærvej 42, 6753 Agerbæk (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranebærvej 42, 6753 Agerbæk (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranebærvej 42, 6753 Agerbæk (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranebærvej 42, 6753 Agerbæk (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-02-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-27 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-22 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-01-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2018-05-17 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranebærvej 42, 6753 Agerbæk (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2016-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hybenvej 4, 6753 Agerbæk (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2012-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hybenvej 4, 6753 Agerbæk (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2012-12-20 tilføjes Direktion: Jonas Paaske Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2012-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Legale ejere: JONAS PEDERSEN HOLDING AGERBÆK ApS, JOHNNY PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2012-12-20 tilføjes Navne: JOJO HOLDING ApS (offentliggjort 2012-12-21)
Den 2012-12-20 tilføjes Reelle ejere: Jonas Paaske Pedersen, Johnny Pedersen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2012-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-12-20 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2012-12-20 tilføjes Stiftere: JONAS PEDERSEN HOLDING AGERBÆK ApS, JOHNNY PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Vedtægter: 2012-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-21)
Den 2012-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)