Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronning Sophies Allé 110, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronning Sophies Allé 110, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronning Sophies Allé 110, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2015-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ladegårdsbakken 19, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2012-12-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2012-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ladegårdsbakken 19, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2012-12-17 tilføjes Direktion: Jytte Brandt Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme, samt anden beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Legale ejere: OVE B. DIRKSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2012-12-17 tilføjes Navne: JYBRANDI ApS (offentliggjort 2013-01-14)
Den 2012-12-17 tilføjes Reelle ejere: Jytte Brandt Larsen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2012-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-12-17 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Vedtægter: 2012-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-01-14)
Den 2012-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)