Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bo Hagen Jensen | 28.01.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Lundberg Hansen | 06.11.2019 | 31.12.2021 | direktør |
Camilla Chang Lyshøj Fougner | 01.05.2018 | 06.11.2019 | direktør |
Ann-Christina Høfdinghoff Salquist | 18.10.2016 | 01.05.2018 | direktør |
Børge Oscar Gregers Jensen | 19.12.2012 | 18.10.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Susanne Nielsen | 22.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Jensen | 22.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bo Hagen Jensen | 22.06.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Susanne Nielsen | 19.12.2012 | 21.06.2022 | formand |