Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Kapital | Vedtægter | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-12 tilføjes Revisor: Revision 360 Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-12 fjernes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2012-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: ROSA DANICA A/S. (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-12-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ROSA DANICA A/S. (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2019-02-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Moth Evolution ApS. (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-03-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BIOSUND ApS. (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fraugde-Kærby-Vej 72, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kertemindevejen 33, 5290 Marslev (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-05 tilføjes Kontaktoplysninger: dha@rosa-danica.dk (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-05 tilføjes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2018-12-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kertemindevejen 33, 5290 Marslev (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kertemindevejen 33, 5290 Marslev (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-04-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kertemindevejen 33, 5290 Marslev (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2016-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kertemindevejen 33, 5290 Marslev (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.718.000,00 (offentliggjort 2015-07-30)
Den 2015-05-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-07-30)
Den 2015-05-07 tilføjes Vedtægter: 2015-05-07 (offentliggjort 2015-07-30)
Den 2015-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: Torben Ravn Moth Madsen, Rasmus Gerskov Moth Madsen (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2015-01-01 tilføjes Reelle ejere: Torben Ravn Moth Madsen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2014-12-31 fjernes Legale ejere: Rasmus Gerskov Moth Madsen, Torben Ravn Moth Madsen (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2012-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kertemindevejen 33, 5290 Marslev (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2012-12-18 tilføjes Direktion: Torben Ravn Moth Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i Rosa Danica A/S, CVR nr. 26112389, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2012-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-07-30)
Den 2012-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-07-30)
Den 2012-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Legale ejere: Rasmus Gerskov Moth Madsen, Torben Ravn Moth Madsen (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2012-12-18 tilføjes Navne: MOTH HOLDING ApS (offentliggjort 2012-12-20)
Den 2012-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-12-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2012-12-18 tilføjes Stiftere: Torben Ravn Moth Madsen, Rasmus Gerskov Moth Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Vedtægter: 2012-12-18 (offentliggjort 2015-07-30)
Den 2012-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-20)
Den 2012-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)