Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-12 tilføjes Legale ejere: DEMETEC ApS (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-06-12 fjernes Legale ejere: IIC TRADE ApS (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2022-12-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-12-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 213, 1., 1432 København K (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 213, 1., 1432 København K (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 213, 1., 1432 København K (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2016-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Søndervoldstræde 9, 2., 1419 København K (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2014-07-16)
Den 2014-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-16)
Den 2013-07-31 tilføjes Legale ejere: My Hanh Luong ép. Skovmand (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2012-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Søndervoldstræde 9, 2., 1419 København K (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2012-12-19 tilføjes Bestyrelse: My Hanh Luong ép. Skovmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-19 tilføjes Direktion: Rune Skovmand Bosselmann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor insekt kontrol og lignende rettet mod public health markeder, landbrug og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-16)
Den 2012-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 tilføjes Legale ejere: IIC TRADE ApS (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2012-12-19 tilføjes Navne: VEGRO ApS (offentliggjort 2012-12-20)
Den 2012-12-19 tilføjes Reelle ejere: Rune Skovmand Bosselmann, Carsten Schøtt Pedersen (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2012-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-12-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2012-12-19 tilføjes Stiftere: IIC TRADE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 tilføjes Vedtægter: 2012-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-20)
Den 2012-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)