Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Vibe Lundehøj Banke | 24.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jeanette Schmidt Hansen | 23.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ann Kragh Jensen | 29.04.2019 | formand |
Jørgen Nielsen | 09.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kristina Vestergaard | 09.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Meldgaard Sørensen | 29.04.2019 | 28.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jeanette Juul Quaade | 09.04.2018 | 23.08.2021 | næstformand |
Svend Bøgh Johansen | 09.04.2018 | 29.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Erik Meldgaard Sørensen | 09.04.2018 | 28.04.2019 | formand |
Lone Stampe | 24.04.2017 | 09.04.2018 | suppleant |
Ulla Holm Jørgensen | 24.04.2017 | 09.04.2018 | suppleant |
Erik Meldgaard Sørensen | 24.04.2017 | 08.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jan Noer Sahl | 18.04.2016 | 09.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Franck Svanborg | 18.04.2016 | 09.04.2018 | formand |
Jeanette Juul Quaade | 18.04.2016 | 08.04.2018 | suppleant |
Helle Astrid Lauridsen | 20.04.2015 | 24.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lone Stampe | 20.04.2015 | 23.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Erik Meldgaard Sørensen | 20.04.2015 | 23.04.2017 | suppleant |
Franck Svanborg | 20.04.2015 | 17.04.2016 | suppleant |
Rasmus Færch | 28.04.2014 | 09.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Nielsen | 28.04.2014 | 09.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Stig Skov Laursen | 28.04.2014 | 24.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jeannett Engtorp | 28.04.2014 | 18.04.2016 | formand |
Jens Rysgaard | 28.04.2014 | 20.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Majbrit Hansen | 28.04.2014 | 20.04.2015 | suppleant |
Morten Bred Graversen | 14.12.2012 | 18.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Odde | 14.12.2012 | 20.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Hollænder | 14.12.2012 | 20.04.2015 | suppleant |
Jens Christian Søndergaard | 14.12.2012 | 28.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jens Ulrich Helledie | 14.12.2012 | 28.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Hjorth Larsen | 14.12.2012 | 28.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Martin Lundsager | 14.12.2012 | 28.04.2014 | suppleant |
Rasmus Færch | 14.12.2012 | 14.12.2012 | bestyrelsesmedlem |