Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Magnus Roland Abrahamsson | 03.11.2016 | 06.11.2017 | direktør |
Carsten Lau Christiansen | 11.04.2013 | 03.11.2016 | adm. dir |
Lone Gilkrog | 18.12.2012 | 11.04.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kenneth Loberg | 03.07.2017 | 06.11.2017 | formand |
Morten Kalmark von Buchwald | 16.03.2017 | 06.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Allan Lendal Christoffersen | 03.11.2016 | 06.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Nicholas Brace Olsen | 03.11.2016 | 03.07.2017 | formand |
Marianna Ziemelis | 03.11.2016 | 16.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Niels Henrik Olsen | 03.11.2016 | 16.03.2017 | næstformand |
Erik Christensen | 19.12.2014 | 03.11.2016 | formand |
Martin Melchior Mølbæk Schwab | 02.06.2014 | 19.12.2014 | formand |
Thorbjørn Rasmussen | 28.04.2014 | 03.11.2016 | bestyrelse |
Kenneth Hedegaard | 28.04.2014 | 03.11.2016 | bestyrelse |
Carsten Lau Christiansen | 11.04.2013 | 19.12.2014 | bestyrelse |
Kim Jensen | 11.04.2013 | 19.12.2014 | bestyrelse |