Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2013-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MATR. NR. 39-AÆ JYDERUP BY. JYDERUP ApS. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2018-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: DJ Bolig ApS. (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DJ Bolig ApS. (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2021-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SØARKADEN HVALSØ ApS. (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2022-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Staalhøjgaard ApS. (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-08-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MGHV ApS. (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-11-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Staalhøjgaard ApS. (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2022-06-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2022-06-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 33, 4450 Jyderup (offentliggjort 2021-02-21)
Den 2021-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Hans Gade 25, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-02-21)
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2017-06-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-06-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-06-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-07 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-06-06 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-05-29 tilføjes Legale ejere: J SKOVBY INVEST ApS (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-29 fjernes Legale ejere: J BILENBERG INVEST ApS (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-28 fjernes Legale ejere: J SKOVBY INVEST ApS (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-29 tilføjes Reelle ejere: Jesper Skovby (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-05-01 fjernes Direktion: Jeppe Bilenberg Oehlenschlæger (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-01-28)
Den 2017-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Hans Gade 25, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-02-21)
Den 2017-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Schulin Parken 7, 4340 Tølløse (offentliggjort 2017-01-28)
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-23 tilføjes Direktion: Jesper Skovby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schulin Parken 7, 4340 Tølløse (offentliggjort 2017-01-28)
Den 2012-12-18 tilføjes Direktion: Jeppe Bilenberg Oehlenschlæger (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive og eje ejendomme og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-01-03)
Den 2012-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Legale ejere: J SKOVBY INVEST ApS, J BILENBERG INVEST ApS (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2012-12-18 tilføjes Navne: JJ EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2012-12-19)
Den 2012-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2012-12-18 tilføjes Stiftere: J SKOVBY INVEST ApS, J BILENBERG INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Vedtægter: 2012-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-19)
Den 2012-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)