Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-27 tilføjes Legale ejere: Fam. Iversen Holding ApS (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2016-04-26 fjernes Legale ejere: FAM. IVERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-04-27 tilføjes Reelle ejere: Kim Iversen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2016-04-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-15 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-15 fjernes Revisor: J&T ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-29 tilføjes Hovedbranche: Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser (offentliggjort 2013-09-03)
Den 2013-07-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 6, 6622 Bække (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-05 tilføjes Direktion: Kim Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive busvirksomhed, omfattende rutekørsel samt taxakørsel og anden efter ledelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 tilføjes Legale ejere: FAM. IVERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2012-12-05 tilføjes Navne: IVERSENBUS.DK ApS (offentliggjort 2012-12-19)
Den 2012-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-12-05 tilføjes Revisor: J&T ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 tilføjes Stiftere: FAM. IVERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 tilføjes Vedtægter: 2012-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-19)
Den 2012-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)