Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: B-BIKE ApS. (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2013-02-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FRIBIKESHOP TÅSTRUP ApS. (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2019-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgerdiget 46 a., 2730 Herlev (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgerdiget 46 a., 2730 Herlev (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgerdiget 46 a., 2730 Herlev (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2012-12-18 tilføjes Direktion: Rune von Moos (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-12-27)
Den 2012-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Legale ejere: Rune von Moos (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2012-12-18 tilføjes Navne: RVM ApS (offentliggjort 2012-12-18)
Den 2012-12-18 tilføjes Reelle ejere: Rune von Moos (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2012-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Stiftere: Rune von Moos (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Vedtægter: 2012-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-18)
Den 2012-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)