Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2016-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2016-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2016-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2016-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2016-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-14 (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2016-09-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2016-09-09 fjernes Legale ejere: Aksel Jensen, Johnny Hansen (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2016-09-09 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET LEIPZIG - CONNEWITZ II ApS (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2016-09-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2016-09-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2016-09-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2016-09-09 fjernes Stiftere: Johnny Hansen, Aksel Jensen (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2016-09-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2016-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2016-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2016-01-22 fjernes Direktion: Aksel Jensen (direktion) (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2014-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2014-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 75, 4., 1550 København V (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2014-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Leipzig - Connewitz I. (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2014-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2014-05-12 tilføjes Vedtægter: 2014-05-12 (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2014-05-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 75, 4., 1550 København V (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2013-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 75, 3., 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 75, 3., 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-14 tilføjes Direktion: Aksel Jensen (direktion) (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2012-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2012-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-14 (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2012-12-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2012-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2012-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2012-12-14 tilføjes Legale ejere: Aksel Jensen, Johnny Hansen (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2012-12-14 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET LEIPZIG - CONNEWITZ II ApS (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2012-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2012-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2012-12-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2012-12-14 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-14 tilføjes Stiftere: Johnny Hansen, Aksel Jensen (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2012-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-11)
Den 2012-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-28)