Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Binavne | Tegningsregel | Navne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Legale ejere | Revisor | ||||
Formål | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-28 tilføjes Direktion: Jesper Bahn Damgaard (direktør) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-12-01 fjernes Direktion: René Lindegaard Klint Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-07 fjernes Direktion: Marcus Johan Lennart Hansson (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-29 tilføjes Direktion: Christina Holberg Fenger (direktør) (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2021-10-01 tilføjes Direktion: Hannah Maria Østergaard (direktør) (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-09-29 fjernes Direktion: Christina Holberg Fenger (direktør) (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-28 tilføjes Direktion: Christina Holberg Fenger (direktør) (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2020-09-28 fjernes Direktion: Lars Magnus Staffan Björndal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-01 tilføjes Direktion: Flemming Joseph Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-01 fjernes Direktion: Lennart Magnus Andersson (direktør) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-07 tilføjes Binavne: Cirkuspladsen I ApS (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-06 tilføjes Direktion: Lennart Magnus Andersson (direktør) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-11-06 tilføjes Navne: Balder Skibbroen ApS (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-05 fjernes Navne: CIRKUSPLADSEN I ApS (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-06 tilføjes Vedtægter: 2017-11-06 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 1, 5., 1620 København V (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 41, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 tilføjes Hjemmeside: www.balder.dk (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-16 tilføjes Kontaktoplysninger: kundeservice@balder.dk (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2014-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 41, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2014-10-01 tilføjes Direktion: Lars Magnus Staffan Björndal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-01 fjernes Direktion: Karina Holmegaard Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-01 tilføjes Legale ejere: BALDER DANMARK A/S (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-10-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 25, 1., 1561 København V (offentliggjort 2014-10-01)
Den 2014-09-30 fjernes Kontaktoplysninger: info@skanska.dk (offentliggjort 2014-10-01)
Den 2013-08-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@skanska.dk (offentliggjort 2014-10-01)
Den 2013-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 25, 1., 1561 København V (offentliggjort 2014-10-01)
Den 2013-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2013-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-21 tilføjes Direktion: Karina Holmegaard Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-21 fjernes Direktion: Klaus Søgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med projektudvikling, herunder gennemførelse af byggeprojekter og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-21 tilføjes Navne: CIRKUSPLADSEN I ApS (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2013-02-20 fjernes Navne: GFJUS 8711 ApS (offentliggjort 2012-12-17)
Den 2013-02-21 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med et andet medlem af direktionen eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2013-02-21 tilføjes Vedtægter: 2013-02-21 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2013-02-21 fjernes Bestyrelse: Jens Jakob Skaadstrup Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-17 tilføjes Bestyrelse: Jens Jakob Skaadstrup Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-17 tilføjes Direktion: Klaus Søgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Navne: GFJUS 8711 ApS (offentliggjort 2012-12-17)
Den 2012-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-12-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-17)
Den 2012-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)