Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2012-12-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HANS HENRIK PHILIPP ApS. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-25)
Den 2022-06-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-25)
Den 2022-06-10 fjernes Revisor: W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2024-05-25)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 tilføjes Revisor: W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2024-05-25)
Den 2020-12-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsbølvej 16, 6780 Skærbæk (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Horsbølvej 16, 6780 Skærbæk (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2016-04-30 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2013-01-23 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2013-01-23 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsbølvej 16, 6780 Skærbæk (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2012-12-07 tilføjes Direktion: Hans Henrik Andersen Philipp (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber, drive investeringsvirksomhed samt efter direktionens nærmere skøn anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2012-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Legale ejere: Hans Henrik Andersen Philipp (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2012-12-07 tilføjes Navne: HHP HOLDING 2012 ApS (offentliggjort 2012-12-17)
Den 2012-12-07 tilføjes Reelle ejere: Hans Henrik Andersen Philipp (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2012-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-25)
Den 2012-12-07 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Stiftere: Hans Henrik Andersen Philipp (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Vedtægter: 2012-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-17)
Den 2012-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)