Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Daren Dick | 01.12.2012 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Daugård | 01.02.2023 | formand |
Lucas-Caspar Schwinner-Strachwitz | 11.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Hougaard Ager | 31.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Thielke Karaffa | 31.08.2018 | 01.02.2023 | formand |
Ross Frazer Finlay | 08.12.2016 | 11.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Simon Lawrence Parsons | 20.04.2015 | 31.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Timothy Michael Robinson | 20.04.2015 | 31.08.2018 | formand |
Giulio Cerroni | 20.04.2015 | 28.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Jay Coassin | 01.12.2012 | 20.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Joanne Ellen Giffra | 01.12.2012 | 20.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ronald Michael Cook | 01.12.2012 | 20.04.2015 | formand |