Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2015-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2015-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2015-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 45, st. th., 8900 Randers C (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2015-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2015-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-29 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2015-12-14 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2015-12-14 fjernes Navne: BYKROEN RANDERS ApS (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2015-12-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2015-12-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2015-12-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2015-12-14 fjernes Stiftere: Søren Zajkovska, Søren Markmann Rask, Jytte Perttu, Henriette Paninguak Bodil Sanne Andersen Markussen, Else Louise Reincke Holmgrün (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2015-12-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2015-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2015-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-22 fjernes Direktion: Else Louise Reincke Holmgrün (direktion) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-11-30 fjernes Direktion: Henriette Paninguak Bodil Sanne Andersen Markussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 45, st. th., 8900 Randers C (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2013-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 49, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 49, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-29 tilføjes Direktion: Henriette Paninguak Bodil Sanne Andersen Markussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og anden servicevirksomhed. (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2012-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2012-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-29 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2012-11-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 84.000,00 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2012-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2012-11-29 tilføjes Navne: BYKROEN RANDERS ApS (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2012-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2012-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2012-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2012-11-29 tilføjes Stiftere: Søren Zajkovska, Søren Markmann Rask, Jytte Perttu, Henriette Paninguak Bodil Sanne Andersen Markussen, Else Louise Reincke Holmgrün (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2012-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2012-11-29 tilføjes Vedtægter: 2012-11-29 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2012-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2012-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-22)