Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Legale ejere | Reelle ejere | Bibranche | ||||
Kapital | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-18 tilføjes Vedtægter: 2023-08-18 (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-18 fjernes Bestyrelse: Christian Møller Thøgersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2012-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MORTEN THØGERSEN HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2016-12-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET MLV ApS. (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2016-12-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NYGADE THORSØ ApS. (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-13 sletter virksomheden Ejerskaber: IVAR 25 ApS. (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2016-12-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Jens Baggesens Vej 27 ApS. (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2016-12-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Kanalhuset Cph ApS. (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2018-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ESHF 2 Aarhus Residential ApS. (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-03-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet VDF ApS. (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2019-04-03 sletter virksomheden Ejerskaber: IHV ApS. (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-01-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jacobsminde Holding P/S. (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet Jacobsminde ApS. (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-02-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MKK Ejendomme ApS. (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-06-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet SMV ApS. (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2020-09-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bykvalitet 2 ApS. (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IHV ApS. (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-03-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læsøvej 6, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 19, 8680 Ry (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-06-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-17 tilføjes Legale ejere: S. Thøgersen Invest ApS, A. Thøgersen Invest ApS, C. Thøgersen Invest ApS, Thøgersen Holding 2018 ApS (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-12-16 fjernes Legale ejere: Fælles Midlertidig Holding ApS (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-08-21 tilføjes Legale ejere: Fælles Midlertidig Holding ApS (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-08-21 fjernes Legale ejere: Asger Thøgersen, Signe Thøgersen, Christian Møller Thøgersen, Morten Thøgersen (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-08-21 tilføjes Reelle ejere: Asger Thøgersen, Signe Thøgersen, Christian Møller Thøgersen, Morten Thøgersen (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-08-20 fjernes Reelle ejere: Morten Thøgersen, Asger Thøgersen, Signe Thøgersen, Christian Møller Thøgersen (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-19 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-23 tilføjes Bestyrelse: Claus Harald Hommelhoff (formand) (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2016-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-13 tilføjes Legale ejere: Asger Thøgersen, Signe Thøgersen, Christian Møller Thøgersen, Morten Thøgersen (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-12-12 fjernes Legale ejere: Morten Thøgersen (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-13 tilføjes Reelle ejere: Asger Thøgersen, Signe Thøgersen, Christian Møller Thøgersen (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-12-13 tilføjes Vedtægter: 2016-12-13 (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2016-09-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2016-09-01 fjernes Revisor: Reviham ApS (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-07-01 tilføjes Bibranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2015-06-12 tilføjes Bestyrelse: Christian Møller Thøgersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2015-06-12 tilføjes Vedtægter: 2015-06-12 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-13 tilføjes Reelle ejere: Morten Thøgersen (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2012-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 19, 8680 Ry (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2012-12-10 tilføjes Direktion: Morten Thøgersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber samt at udøve virksomhed inden for kapitalforvaltning samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-12-18)
Den 2012-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 tilføjes Legale ejere: Morten Thøgersen (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-10 tilføjes Navne: MORTEN THØGERSEN INVEST ApS (offentliggjort 2012-12-12)
Den 2012-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-12-10 tilføjes Revisor: Reviham ApS (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2012-12-10 tilføjes Stiftere: Morten Thøgersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2012-12-10 tilføjes Vedtægter: 2012-12-10 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2012-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-12)
Den 2012-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)