Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-02-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SAME SYSTEM INVEST ApS. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-06-01 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-18 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2013-11-18 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET POUL BERNHARDT LARSEN. STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-12-18)
Den 2012-12-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solsortvej 6, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-01 tilføjes Bestyrelse: Allan Thorvaldsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Direktion: Diego D' Ambra (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Legale ejere: Julian D' Ambra, Luca D' Ambra, Jannie Larsen, D-D´AMBRA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2012-12-01 tilføjes Navne: DAMBRA-FAM HOLDING ApS (offentliggjort 2012-12-12)
Den 2012-12-01 tilføjes Reelle ejere: Diego D' Ambra (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2012-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2012-12-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET POUL BERNHARDT LARSEN. STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Stiftere: Diego D' Ambra (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Vedtægter: 2012-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-12)
Den 2012-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)