Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Opløsningsstrussel seneste | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrisvinget 1, 4030 Tune (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivænget 9, 4622 Havdrup (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivænget 9, 4622 Havdrup (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2022-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 211, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-09 tilføjes Kontaktoplysninger: ejdbgv@gmail.com (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 211, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2016-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 211, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2014-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve udlejningsvirksomhed indenfor ejendomsudlejning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-15 tilføjes Vedtægter: 2014-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-15 fjernes Revisor: MOMENTUM REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-26 tilføjes Revisor: MOMENTUM REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-26 fjernes Revisor: Carezs Revision, registreret revisor v/Zita Skytte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-03 tilføjes Legale ejere: Torben Morell, Henrik Svendsen Nielsen, Peter Rønne (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2014-01-02 fjernes Legale ejere: Torben Morell, Henrik Svendsen Nielsen, Peter Rønne (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2014-01-03 tilføjes Reelle ejere: Peter Rønne (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2013-07-03 tilføjes Revisor: Carezs Revision, registreret revisor v/Zita Skytte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-07 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 fjernes Revisor: Nordkyst Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-17 tilføjes Direktion: Peter Rønne (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-11 tilføjes Direktion: Torben Morell (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-12 tilføjes Legale ejere: Torben Morell, Henrik Svendsen Nielsen, Peter Rønne (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2012-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 211, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2012-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-11 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2012-12-20)
Den 2012-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-11 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET BGV ApS (offentliggjort 2012-12-12)
Den 2012-12-11 tilføjes Reelle ejere: Torben Morell, Henrik Svendsen Nielsen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2012-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-11 tilføjes Revisor: Nordkyst Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-11 tilføjes Stiftere: Torben Morell, Henrik Svendsen Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-12)
Den 2012-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)