Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-12-27 sletter virksomheden Ejerskaber: ApS MIRFIELD KOMPLEMENTAR. (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2012-12-27 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S MIRFIELD. (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2019-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødhøjgårdsvej 102, 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Bestyrelse: Charlotte Tuxøe (bestyrelse) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Direktion: Charlotte Tuxøe (direktion) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-10 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Legale ejere: Charlotte Tuxøe, Ole Michael Kalør, Jakob Funch Rohmann, Martin Frandsen, Bo Lundberg, KV 36 ApS, Bo Jacobsen (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET MIRFIELD ApS (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Stiftere: Ole Michael Kalør, Martin Frandsen, Jakob Funch Rohmann, Henrik Frydahl, Christina Rasmussen, Charlotte Tuxøe, Bo Lundberg (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-05-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-19 fjernes Bestyrelse: Bo Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-01 tilføjes Legale ejere: Bo Jacobsen (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2015-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødhøjgårdsvej 102, 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2015-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 75, 3., 1550 København V (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2015-01-06 tilføjes Bestyrelse: Bo Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2015-01-06 fjernes Bestyrelse: Christina Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-01 tilføjes Legale ejere: KV 36 ApS (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2013-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2013-06-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2013-06-25 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 75, 3., 1550 København V (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2012-12-10 tilføjes Bestyrelse: Christina Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 tilføjes Direktion: Charlotte Tuxøe (direktion) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2012-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, investere i samt forvalte K/S Mirfield. (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2012-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2012-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-10 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2012-12-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2012-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2012-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2012-12-10 tilføjes Legale ejere: Charlotte Tuxøe, Ole Michael Kalør, Jakob Funch Rohmann, Martin Frandsen, Bo Lundberg (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2012-12-10 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET MIRFIELD ApS (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2012-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2012-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2012-12-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2012-12-10 tilføjes Stiftere: Ole Michael Kalør, Martin Frandsen, Jakob Funch Rohmann, Henrik Frydahl, Christina Rasmussen, Charlotte Tuxøe, Bo Lundberg (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2012-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabets tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, en direktør og et andet bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2012-12-10 tilføjes Vedtægter: 2012-12-10 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2012-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2012-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-02)