Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harløsevej 272, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 16, 1. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-09 tilføjes Kontaktoplysninger: gaius@outlook.dk (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2020-02-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Plantemageren Drift ApS. (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2020-02-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AXN Invest ApS. (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 16, 1. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2022-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Benvedvænget 29, 2830 Virum (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-03-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2019-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Benvedvænget 29, 2830 Virum (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2012-12-10 tilføjes Direktion: Fredrik Abildtrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være investerings- og rådgivningsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2012-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 tilføjes Legale ejere: Fredrik Abildtrup (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2012-12-10 tilføjes Navne: GAIUS ApS (offentliggjort 2012-12-10)
Den 2012-12-10 tilføjes Reelle ejere: Fredrik Abildtrup (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2012-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 tilføjes Stiftere: Fredrik Abildtrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet ledes af en direktion bestående af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 tilføjes Vedtægter: 2012-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-10)
Den 2012-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)