Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hjemmeside | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Virksomhedsform | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Vedtægter |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-04-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-04-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-04-28 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Raffinaderivej 10, 2300 København S (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 2., 2300 København S (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-02 tilføjes Kontaktoplysninger: jsn@we-a.dk (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 2., 2300 København S (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 2., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 2., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2017-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 23, 2300 København S (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-17 tilføjes Hjemmeside: www.we-a.dk (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-04-24 (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-21 tilføjes Direktion: Marc Hassing Ronøe Jay (direktør) (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-05 fjernes Direktion: Marc Hassing Ronøe Jay (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-04-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-12-01 tilføjes Direktion: Marc Hassing Ronøe Jay (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2012-12-12)
Den 2012-12-01 tilføjes Navne: WE ARCHITECTURE ApS (offentliggjort 2012-12-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2012-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-30 fjernes Navne: WE ARCHITECTURE ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-28 tilføjes Navne: WE ARCHITECTURE ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-30 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 23, 2300 København S (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2012-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre rådgivning indenfor arkitektur og hermed beslægtede opgaver. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 tilføjes Legale ejere: Marc Hassing Ronøe Jay, Julie Schmidt-Nielsen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2012-11-28 tilføjes Reelle ejere: Marc Hassing Ronøe Jay, Julie Schmidt-Nielsen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2012-11-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2012-11-28 tilføjes Stiftere: Marc Hassing Ronøe Jay, Julie Schmidt-Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2012-11-28 tilføjes Vedtægter: 2012-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)