Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Bibranche | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Revisor | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2016-04-12 sletter virksomheden Ejerskaber: BK Ejendom Ishøj ApS. (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BK Ejendom Greve ApS. (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2016-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BK Ejendom Middelfart ApS. (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-04-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BK Ejendom Skanderborg ApS. (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2018-12-07 sletter virksomheden Ejerskaber: BK Ejendom Brande ApS. (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-21 tilføjes Bestyrelse: Adam David Parkinson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-21 fjernes Bestyrelse: Ralph Leo Lanckohr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Raffinaderivej 8, 2300 København S (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Fladhøjvej 1, 6230 Rødekro (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-19 tilføjes Hjemmeside: https://www.burgerking.dk/ (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-19 tilføjes Kontaktoplysninger: carsten.lambrecht@Kingfood.dk (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-18 fjernes Kontaktoplysninger: catherine.pittschieler@ringholding.com (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-03-23 tilføjes Kontaktoplysninger: catherine.pittschieler@ringholding.com (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-03-22 fjernes Kontaktoplysninger: abdalla.hafez@kingfood.dk (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fladhøjvej 1, 6230 Rødekro (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kometvej 5, 6230 Rødekro (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-24 tilføjes Bestyrelse: Cathérine Pittschieler (formand) (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-02-24 fjernes Bestyrelse: Abdalla Hafez (formand) (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-02-23 fjernes Bestyrelse: Cathérine Pittschieler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2022-12-02 tilføjes Bestyrelse: Carsten Lambrecht (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-02 tilføjes Direktion: Carsten Lambrecht (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-02 fjernes Direktion: Ralph Leo Lanckohr (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-10-13 tilføjes Kontaktoplysninger: abdalla.hafez@kingfood.dk (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: steen.puggaard@kingfood.dk (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-09-30 tilføjes Bestyrelse: Cathérine Pittschieler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2022-09-30 fjernes Bestyrelse: Katrin Dietrich (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-08-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Direktion: Ralph Leo Lanckohr (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2021-10-01 fjernes Direktion: Rune Sandvik (direktør) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-06-14 tilføjes Kontaktoplysninger: steen.puggaard@kingfood.dk (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2021-06-13 fjernes Kontaktoplysninger: hans-erik.saekmose@kingfood.dk (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-10 tilføjes Bestyrelse: Steen Puggaard (formand) (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2021-06-10 fjernes Bestyrelse: Rune Sandvik (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-10 tilføjes Vedtægter: 2021-06-10 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2020-12-31 fjernes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2020-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2020-12-23 tilføjes Bestyrelse: Andreas Hacker (formand) (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2020-12-23 fjernes Bestyrelse: Rigmor Holmøy (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-12-23 tilføjes Reelle ejere: Ralph Martens (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-23 fjernes Reelle ejere: Jens Ulltveit-Moe (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-23 tilføjes Vedtægter: 2020-12-23 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-23 tilføjes Bestyrelse: Espen Hoff (formand) (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-03-23 fjernes Bestyrelse: Sverre Helno (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-26 tilføjes Legale ejere: BK Scandinavia AS (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-26 fjernes Legale ejere: Umoe Restaurants AS (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-26 tilføjes Reelle ejere: Jens Ulltveit-Moe (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2019-04-25 fjernes Reelle ejere: Jens Ulltveit-Moe (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kometvej 5, 6230 Rødekro (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kometvej 5, 6230 Rødekro (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-12 tilføjes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurations-virksomhed, herunder salg og levering af fødevarer, lideledes ejendomsbesiddelse herunder udlejning og administration samt ejdomsinvestering samt virksomhed beslægtet med disse formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 502.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen og direktøren eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2014-12-19 tilføjes Vedtægter: 2014-12-19 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2014-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kometvej 5, 6230 Rødekro (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2014-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyskær 3 cd., 2730 Herlev (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2014-10-30 tilføjes Kontaktoplysninger: hans-erik.saekmose@kingfood.dk (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2014-10-29 fjernes Kontaktoplysninger: ekonomi.se@umoerestaurants.com (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2014-10-21 tilføjes Navne: KING FOOD DANMARK A/S (offentliggjort 2014-11-04)
Den 2014-10-20 fjernes Navne: UMOE RESTAURANTS KING FOOD A/S (offentliggjort 2014-11-04)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-07-02 tilføjes Bestyrelse: Sverre Heino (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-02 fjernes Bestyrelse: Karen Kvalevåg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-02 tilføjes Direktion: Rune Sandvik (direktør) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2014-07-02 fjernes Direktion: Robert Nes (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ekonomi.se@umoerestaurants.com (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: atle.berentzen@urg.no (offentliggjort 2014-01-08)
Den 2013-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-24 tilføjes Bestyrelse: Rigmor Holmøy (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-24 fjernes Bestyrelse: Atle Berentzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-24 tilføjes Navne: UMOE RESTAURANTS KING FOOD A/S (offentliggjort 2014-11-04)
Den 2013-09-23 fjernes Navne: UMOE RESTAURANT GROUP KING FOOD A/S (offentliggjort 2012-12-21)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-01-17 tilføjes Kontaktoplysninger: atle.berentzen@urg.no (offentliggjort 2014-01-08)
Den 2012-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyskær 3 cd., 2730 Herlev (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2012-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-19 tilføjes Bestyrelse: Atle Berentzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-19 fjernes Bestyrelse: Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-19 tilføjes Direktion: Robert Nes (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-19 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-19 tilføjes Navne: UMOE RESTAURANT GROUP KING FOOD A/S (offentliggjort 2012-12-21)
Den 2012-12-18 fjernes Navne: A/S STAKE NR. 1815 (offentliggjort 2012-12-07)
Den 2012-12-01 tilføjes Navne: A/S STAKE NR. 1815 (offentliggjort 2012-12-07)
Den 2012-12-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2012-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Legale ejere: Umoe Restaurants AS (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2012-12-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Ulltveit-Moe (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2012-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-12-01 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2012-12-07)
Den 2012-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)