Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2013-02-20 sletter virksomheden Ejerskaber: BOSEN ApS. (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2013-12-09 sletter virksomheden Ejerskaber: BAMZ ApS. (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2021-04-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-03-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-03-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørsholmvej 43, 9270 Klarup (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørsholmvej 43, 9270 Klarup (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Per Sølling (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Per Sølling (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-12-20 tilføjes Binavne: Liquid Group Skandinavien ApS, Liquid Group Scandinavia ApS, Decadent Vapours Skandinavien ApS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Navne: LIQS ApS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 fjernes Navne: Decadent Vapours Skandinavien ApS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Vedtægter: 2019-12-20 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2019-12-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Per Sølling, PHJ 1969 HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: PHJ 1969 HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2018-12-01 tilføjes Legale ejere: Grube Møller Holding Aps. (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-20 tilføjes Reelle ejere: Michael Larsen (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektriske husholdningsartikler (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsapparater (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2017-09-30 tilføjes Legale ejere: PHJ 1969 HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Navne: Decadent Vapours Skandinavien ApS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2017-07-10 fjernes Navne: BMMP ApS (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Vedtægter: 2017-07-11 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-21 tilføjes Vedtægter: 2015-09-21 (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2015-09-21 fjernes Bestyrelse: Morten Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-26 tilføjes Legale ejere: PIV AALBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2015-06-25 fjernes Legale ejere: ERREBOE HOLDING ApS, PIV AALBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-26 tilføjes Reelle ejere: Pernille Larsen (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-13 tilføjes Legale ejere: ERREBOE HOLDING ApS, PIV AALBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørsholmvej 43, 9270 Klarup (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2012-11-30 tilføjes Bestyrelse: Morten Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2012-11-30 tilføjes Direktion: Michael Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med elektriske artikler. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsapparater (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2012-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Navne: BMMP ApS (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2012-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2012-11-30 tilføjes Stiftere: Pernille Larsen, Bente Erreboe Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samled bestyrelse. (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2012-11-30 tilføjes Vedtægter: 2012-11-30 (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2012-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-06)
Den 2012-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)