Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-17 tilføjes Revisor: Lindeberg Storm Fischer Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2023-02-17 fjernes Revisor: BADSTED ApS (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-03 tilføjes Legale ejere: DyrvigConsult Holding ApS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2021-08-03 fjernes Legale ejere: Birgitte Dyrvig Carlsson (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-02-19)
Den 2016-02-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-19)
Den 2016-02-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-19)
Den 2016-02-19 tilføjes Revisor: BADSTED ApS (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2016-02-19 tilføjes Vedtægter: 2016-02-19 (offentliggjort 2016-02-19)
Den 2016-02-19 fjernes Bestyrelse: Birgitte Dyrvig Carlsson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2012-12-01 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Dyrvig Carlsson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2012-12-05)
Den 2012-12-01 tilføjes Direktion: Birgitte Dyrvig Carlsson (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2012-12-05)
Den 2012-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: bdca@dyrvigconsult.dk (offentliggjort 2012-12-05)
Den 2012-12-01 tilføjes Navne: DYRVIGCONSULT ApS (offentliggjort 2012-12-04)
Den 2012-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-04)
Den 2012-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langs Hegnet 12, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentbistand og rådgivning inden for bygge- og anlægsområdet og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Legale ejere: Birgitte Dyrvig Carlsson (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2012-11-30 tilføjes Navne: DYRVIGCONSULT ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-30 fjernes Navne: DYRVIGCONSULT ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-30 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Dyrvig Carlsson (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2012-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-19)
Den 2012-11-30 tilføjes Stiftere: Birgitte Dyrvig Carlsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Birgitte Dyrvig Carlsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Vedtægter: 2012-11-30 (offentliggjort 2016-02-19)
Den 2012-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-30 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)