Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Bæktoften 7, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-12-21 fjernes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-12-21 fjernes Binavne: STAY SOCIAL ApS, POWERSEO ApS (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-01 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-12-21 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-12-21 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@detmads.dk (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-12-21 fjernes Navne: DETMADS ApS (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-12-21 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2015-02-01 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-12-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-12-21 fjernes Stiftere: Mads Preen Westerling (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2015-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-02-01 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2015-02-01 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2014-12-01 fjernes Direktion: Mads Preen Westerling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bistand indenfor informationsteknologi (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2014-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2014-06-03 tilføjes Vedtægter: 2014-06-03 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2014-06-03 fjernes Binavne: INCREAS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-13 fjernes Binavne: POWER SOLAR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-26 tilføjes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2014-03-19 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2014-03-18 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2014-03-19)
Den 2014-03-19 fjernes Binavne: LOKALBYG - FAGAGENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bæktoften 7, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2013-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ølsemaglevej 64, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-25 tilføjes Navne: DETMADS ApS (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2013-03-24 fjernes Navne: DETMADS - TØMRERFIRMA ApS (offentliggjort 2012-12-04)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ølsemaglevej 64, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2012-12-01 tilføjes Binavne: LOKALBYG - FAGAGENT ApS, POWER SOLAR ApS, INCREAS ApS, STAY SOCIAL ApS, POWERSEO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Direktion: Mads Preen Westerling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2012-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-01 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2012-12-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2014-03-19)
Den 2012-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2012-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2012-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@detmads.dk (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2012-12-01 tilføjes Navne: DETMADS - TØMRERFIRMA ApS (offentliggjort 2012-12-04)
Den 2012-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2012-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2012-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2012-12-01 tilføjes Stiftere: Mads Preen Westerling (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2012-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2012-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-21)