Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Bibranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 1610 København V (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-29 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-09 fjernes Hjemmeside: nordicdreamtrips.com (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-09 fjernes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-09 fjernes Kontaktoplysninger: nordicdr@outlook.com (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-09 fjernes Navne: Nordic Dreams ApS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-09 fjernes ObligatoriskEmail: winnie1983wang@hotmail.com (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-09 fjernes Stiftere: Jun Dai Wang (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-05-31 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-06 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2018-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2018-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-01-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2017-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-10)
Den 2017-12-10 fjernes Bestyrelse: Feiyang Zhao (suppleant) (offentliggjort 2017-12-10)
Den 2017-12-10 fjernes Direktion: Jun Dai Wang (adm. dir) (offentliggjort 2017-12-10)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 1610 København V (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sigynsgade 34, st. mf., 2200 København N (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-16 tilføjes Hjemmeside: nordicdreamtrips.com (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-06-16 tilføjes Kontaktoplysninger: nordicdr@outlook.com (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-06-16 tilføjes ObligatoriskEmail: winnie1983wang@hotmail.com (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-21 tilføjes Navne: Nordic Dreams ApS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-03-20 fjernes Navne: BJ NORDISK ApS (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-21 tilføjes Vedtægter: 2016-03-21 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sigynsgade 34, st. mf., 2200 København N (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 107, st., 1620 København V (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål Selskabets hovedformål er at udøve virksomhed med handel (import og eksport) med danske og kinesiske produkter og teologier og beslægtet services mellem Kina og Danmark. Selskabets andet formål er at arrangere forretningsmøder. (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-03-20 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2016-03-19 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-12-10)
Den 2016-03-20 fjernes Bestyrelse: Baodou Liang (personlig_suppleant) (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-20 fjernes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-02-21 tilføjes Bestyrelse: Feiyang Zhao (suppleant) (offentliggjort 2017-12-10)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-01 tilføjes Bestyrelse: Baodou Liang (personlig_suppleant) (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 107, st., 1620 København V (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2012-11-29 tilføjes Direktion: Jun Dai Wang (adm. dir) (offentliggjort 2017-12-10)
Den 2012-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål Selskabets hovedformål er at udøve virksomhed med handel (import og eksport) med danske og kinesiske produkter og teologier og beslægtet services mellem Kina og Danmark. Selskabets andet formål er at arrangere forretningsmøder. Selskabets tredje formål er at drive restaurant (kinesisk, Thai og japansk mad), og service samt aktiviteter, der er naturligt i tilknytning hertil. Selskabet mener at der er store anvendelses muligheder af de danske og kinesiske produkter og teologier og beslægtet services. (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2012-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2012-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-29 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2012-11-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2012-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2012-11-29 tilføjes Navne: BJ NORDISK ApS (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2012-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2012-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2012-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2012-11-29 tilføjes Stiftere: Jun Dai Wang (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2012-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2012-11-29 tilføjes Vedtægter: 2012-11-29 (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2012-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2012-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-10)