Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sander de Haas | 13.02.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Louis-Etienne Jonathan Montigny | 01.06.2022 | 13.02.2024 | adm. dir |
Patrik Karl Mikael Melin | 07.01.2013 | 20.08.2018 | direktør |
John Christian Holm Rasmussen | 27.11.2012 | 01.06.2022 | direktør |
Tord Isak Andersson | 27.11.2012 | 01.09.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sander de Haas | 13.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Marguerite Désirée Accord | 19.10.2023 | næstformand |
Marjanne Alette Julia van Ittersum | 01.06.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Louis-Etienne Jonathan Montigny | 01.06.2022 | 13.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Matthew James Drage | 01.11.2021 | 01.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Milen Mitkov Gentchev | 01.11.2021 | 01.06.2022 | formand |
Anna Andersson | 27.10.2020 | 19.10.2023 | næstformand |
Milen Mitkov Gentchev | 27.06.2019 | 31.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lammechien Boer | 25.01.2017 | 03.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Gerardus Groener | 12.09.2016 | 01.11.2021 | formand |
Monica Greta Christina Östberg | 12.09.2016 | 27.10.2020 | næstformand |
Eva Bång | 12.09.2016 | 27.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Gerardus Groener | 19.10.2015 | 11.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Monica Greta Christina Östberg | 19.10.2015 | 11.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Erik Øster Pedersen | 09.02.2015 | 19.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Peter Thommen | 27.01.2014 | 19.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ola Lindell | 27.01.2014 | 09.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Leif John Tegnér | 27.11.2012 | 12.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
John Christian Holm Rasmussen | 27.11.2012 | 27.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Hans Roland Carlo Zlobeck | 27.11.2012 | 27.01.2014 | bestyrelsesmedlem |