Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Trollesmindealle 25, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-04-30 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-01 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-11 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-11 fjernes Kontaktoplysninger: hjln@elab.com (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-11 fjernes Legale ejere: TYKSKOV HOLDING ApS, CONECTIVO HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-11 fjernes Navne: TERRA NOVA BRANDE ApS (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-11 fjernes ObligatoriskEmail: trk@rglaw.dk (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 2014-09-30 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-11 fjernes Omlægningsperiode start: 2014-05-01 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-11 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-11 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-11 fjernes Revisor: DVU STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-11 fjernes Stiftere: PLANTAGESELSKABET AF 1/11 1990 A/S (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-02-23 tilføjes ObligatoriskEmail: trk@rglaw.dk (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-02-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-23 fjernes Bestyrelse: Bente Leo Nielsen (formand) (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-23 fjernes Direktion: Hans Jørgen Leo Nielsen (direktion) (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2016-11-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-07-26 fjernes Legale ejere: BENTE LEO ApS, CLIVAGEM ApS (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at drive skovdrift samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2014-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2014-08-27 tilføjes Vedtægter: 2014-08-27 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2014-09-30 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2014-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-05-01 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-12 tilføjes Legale ejere: BENTE LEO ApS, CLIVAGEM ApS (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2013-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 368.900,00 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2013-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-09-18 tilføjes Revisor: DVU STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2013-09-18 fjernes Revisor: JL REVISORER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Grønning Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-12 tilføjes Kontaktoplysninger: hjln@elab.com (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trollesmindealle 25, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2013-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågårdvej 3, 7330 Brande (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2012-11-30 tilføjes Legale ejere: TYKSKOV HOLDING ApS, CONECTIVO HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2012-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågårdvej 3, 7330 Brande (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-26 tilføjes Bestyrelse: Jens Christian Grønning Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Leo Nielsen (direktion) (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2012-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-04-30 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2012-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-01 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2012-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 tilføjes Navne: TERRA NOVA BRANDE ApS (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2012-11-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2012-11-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2012-11-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2012-11-26 tilføjes Revisor: JL REVISORER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 tilføjes Stiftere: PLANTAGESELSKABET AF 1/11 1990 A/S (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2012-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2012-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-23)