Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Formål | ||||
Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-07 tilføjes Direktion: Morten Heiermo (direktør) (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2012-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NOMAD DIGITAL (DENMARK) ApS. (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2023-10-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 fjernes Direktion: Ole Biering (direktør) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-09-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-12-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-12-07 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-12-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-30 tilføjes Direktion: Xavier Hubert Marie Champaud (direktør) (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 41, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 4., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-03-31 tilføjes Direktion: Ole Biering (direktør) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2020-03-27 fjernes Direktion: Reece Garethe Donovan (direktør) (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2019-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 4., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2019-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 41, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-08-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-11 tilføjes Direktion: Anthony David Fowler (direktør) (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-06-30 fjernes Direktion: Paul Nicholson (direktør) (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-06-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-27 tilføjes Vedtægter: 2018-02-27 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-11-03 tilføjes Direktion: Paul Nicholson (direktør) (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2017-11-03 fjernes Direktion: Andrew George Taylor (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-03-31 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-01-05 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2017-01-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-24 tilføjes Direktion: Andrew George Taylor (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-24 fjernes Direktion: Ian McLaren (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2013-05-27 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-27 tilføjes Vedtægter: 2013-05-27 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2012-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 41, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2012-11-27 tilføjes Direktion: Ian McLaren (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2012-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-27 tilføjes Legale ejere: Nomad Holdings Limited (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2012-11-26 fjernes Legale ejere: Nomad Holdings Limited (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2012-11-23 tilføjes Legale ejere: Nomad Holdings Limited (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2012-11-27 tilføjes Navne: NOMAD DIGITAL ApS (offentliggjort 2012-11-27)
Den 2012-11-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2012-11-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2012-11-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2012-11-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-27 tilføjes Stiftere: ELMANN ADVOKATPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-11-27)
Den 2012-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)