Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Malmgreen | 25.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Line Fredens | 01.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Toke Lund Christiansen | 11.06.1991 | bestyrelsesmedlem |
Holger Ove Bisgaard | 11.06.1991 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anna Bisgaard-Nøhr | 01.01.2022 | 02.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Palle Niss Thomsen | 01.01.2011 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Frantz Carsten Carstensen Dolberg | 03.02.2002 | 01.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Finn Michael Malmgreen | 11.06.1991 | 01.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ole Dan Kongsted | 11.06.1991 | 31.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Nils Schiørring | 11.06.1991 | 16.07.2001 | bestyrelsesmedlem |
Ove Bisgaard | 11.06.1991 | 16.07.2001 | formand |
Hans Kruse Haslund-Winding | 11.06.1991 | 06.06.1995 | bestyrelsesmedlem |