Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-05-03 fjernes Navne: CAFE MARIENDAL, FREDERIKSBERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 123, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Revisor: Arne Stahlfest (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-20 fjernes Direktion: Helge Eggert Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive cafe- og restaurations- virksomhed, handel- og udlejningsvirksomhed samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-04-12 tilføjes Vedtægter: 1983-04-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 123, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-10 tilføjes Direktion: Helge Eggert Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-10 tilføjes Navne: CAFE MARIENDAL, FREDERIKSBERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-10 tilføjes Revisor: Arne Stahlfest (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)