Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Nørmark Jakobsen | 20.11.2012 | 06.02.2019 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Godsk Stelmach | 01.03.2016 | 10.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Erik Dalgaard Hansen | 21.06.2014 | 10.03.2017 | formand |
Jens Ole Pedersen | 21.06.2014 | 01.03.2016 | bestyrelse |
John Nielsen | 13.01.2014 | 21.06.2014 | bestyrelse |
Flemming Nørmark Jakobsen | 20.11.2012 | 10.03.2017 | bestyrelse |
John Eiler Hansen | 20.11.2012 | 13.01.2014 | bestyrelse |