Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-08 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-14 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre pumper og kompressorer (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-14 fjernes Navne: WATERBYSUN ApS (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-14 fjernes Stiftere: ØSTJYSK INNOVATION A/S (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2015-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2015-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-02-27 fjernes Bestyrelse: Søren Nipper (formand) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-02-27 fjernes Direktion: Søren Nipper (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-07 fjernes Bestyrelse: Lars Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-06-01 tilføjes Direktion: Søren Nipper (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-06-01 fjernes Direktion: Lars Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-15 tilføjes Direktion: Lars Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-01-15 fjernes Direktion: Peter Korsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-12 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre pumper og kompressorer (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2012-12-11 fjernes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (offentliggjort 2012-12-03)
Den 2012-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2012-11-08 tilføjes Bestyrelse: Lars Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-11-08 tilføjes Direktion: Peter Korsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er fremstilling og salg af soldrevne vandpumper samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2012-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2012-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-08 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2012-11-08 tilføjes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (offentliggjort 2012-12-03)
Den 2012-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2012-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2012-11-08 tilføjes Navne: WATERBYSUN ApS (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2012-11-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2012-11-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2012-11-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-11-08 tilføjes Stiftere: ØSTJYSK INNOVATION A/S (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2012-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-11-08 tilføjes Vedtægter: 2012-11-08 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2012-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2012-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)