Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | ||||
Bibranche | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-27 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2012-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: CCIT Holding A/S. (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-01-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Hey Properties IVS. (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2020-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CCIT Holding A/S. (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-11-26 sletter virksomheden Ejerskaber: CC Capital ApS. (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CC Capital ApS. (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2022-08-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CCIT Invest ApS. (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-04-09 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-15 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-03 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 tilføjes Direktion: Thommas Ludvig (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-12-03 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-27 fjernes Direktion: Thommas Ludvig (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-08 tilføjes Bibranche: Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2018-01-08 tilføjes Binavne: F.A.S.T CAPITAL ApS (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2018-01-08 tilføjes Navne: 4EVER Invest Aps (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2018-01-07 fjernes Navne: F.A.S.T CAPITAL ApS (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2018-01-08 tilføjes Vedtægter: 2018-01-08 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-21 tilføjes Legale ejere: Thommas Ludvig (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2012-11-20 fjernes Legale ejere: Thommas Ludvig (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2012-11-21 tilføjes Reelle ejere: Thommas Ludvig (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2012-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerskiftet 12, 5881 Skårup Fyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-15 tilføjes Direktion: Thommas Ludvig (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og investering og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-01-10)
Den 2012-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 tilføjes Kontaktoplysninger: thommas.ludvig@gmail.com (offentliggjort 2012-11-28)
Den 2012-11-15 tilføjes Navne: F.A.S.T CAPITAL ApS (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2012-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2012-11-15 tilføjes Stiftere: Thommas Ludvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2012-11-15 tilføjes Vedtægter: 2012-11-15 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2012-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-11-21)
Den 2012-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2011-11-21 tilføjes Legale ejere: Thommas Ludvig (offentliggjort 2019-05-15)