Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Amtkjær Møller | 03.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ole Madsen | 03.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
James Laurits Adamsen | 30.05.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sam Quach | 02.01.2022 | 23.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Erik Jensen Foldberg | 05.12.2017 | 23.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Hother Sørensen | 30.05.2016 | 10.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ole Madsen | 27.05.2014 | 13.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Robin Heino Eriksen | 15.11.2012 | 30.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Sonne-Schmidt | 15.11.2012 | 30.05.2016 | formand |
Torben Steen Jensen | 15.11.2012 | 27.05.2014 | bestyrelsesmedlem |