Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Navne | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 63, 1. tv., 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2012-11-14 sletter virksomheden Ejerskaber: LESSOR HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2017-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Qjumpr Holding ApS. (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2018-03-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Multi-Regnskab ApS. (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2019-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: CombiTime ApS. (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2019-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SaPagi ApS. (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2023-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 9, 1., 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-04-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-08 tilføjes Vedtægter: 2019-03-08 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i værdipapirer, samt foretage investeringer i IT-selskaber. (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Vedtægter: 2017-03-22 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 9, 1., 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2016-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørsangervang 15, 3450 Allerød (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-13 tilføjes Navne: Hippo Invest ApS (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-12-12 fjernes Navne: HENRIK FICH HOLDING 2 ApS (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-12-13 tilføjes Vedtægter: 2016-12-13 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2016-12-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-03-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørsangervang 15, 3450 Allerød (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2012-11-14 tilføjes Direktion: Henrik Fich (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele og at eje og drive handel med og udvikling og fabrikation af hardware og software, enten direkte eller indirekte gennem et eller flere datterselskaber eller andre selskaber, der ejer eller driver handel med og udvikling og fabrikation af hardware og software, samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2012-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2012-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-14 tilføjes Legale ejere: Henrik Fich (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2012-11-14 tilføjes Navne: HENRIK FICH HOLDING 2 ApS (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2012-11-14 tilføjes Reelle ejere: Henrik Fich (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2012-11-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-11-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-14 tilføjes Vedtægter: 2012-11-14 (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2012-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-06)
Den 2012-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)