Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Martin Crafack Lindegaard(virk.: 7) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Carsten Lindegaard(virk.: 32) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 3,13 % |
Steven Lindegaard(virk.: 2) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 2,44 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Martin Crafack Lindegaard | 01.10.2018 | Strandegårdsvej 3, 2650 Hvidovre |
Steven Lindegaard | 10.06.2019 | Strædet 7, 2690 Karlslunde |
Carsten Lindegaard | 01.03.2020 | Skårupøre Strandvej 51, 5881 Skårup Fyn |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.05.2014 | 2,93 (km) | Hauchsvej 17, 1825 Frederiksberg C | Sydhavnsgade 28, 2450 København SV |
19.01.2016 | 6,26 (km) | Sydhavnsgade 28, 2450 København SV | Gammel Køge Landevej 328, 2650 Hvidovre |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 03.11.2016 og angivet som gældende fra 15.11.2012 (1397 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
3L ELECTRONIC CONSULT A/S | 80609515 |
3L Electronic v/Kim Sørensen | 28930062 |
3L Entreprise A/S | 29328188 |
3LG INVEST ApS | 28976879 |
3L Holding ApS | 39000881 |
3L Innovation A/S | 45719510 |
3L Invest ApS | 41306416 |
3L Leasing A/S | 45719510 |
3LM | 36297433 |
3L OFFICE PRODUCTS A/S | 26664888 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Crafack Lindegaard(virk.: 7) Legale ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Carsten Lindegaard(virk.: 32) Legale ejere | 9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 |
Steven Lindegaard(virk.: 2) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 34 % | 0 % | 0 % | 2 % | 54 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Martin Crafack Lindegaard(virk.: 7) Legale ejere | 1 | 3 | 2 | 5 |
Carsten Lindegaard(virk.: 32) Legale ejere | 25 | 11 | 2 | 3 |
Steven Lindegaard(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 26 | 14 | 4 | 9 |
Pct. | 49 % | 26 % | 8 % | 17 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |