Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2020-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Parkvej 2, 4520 Svinninge (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Direktion: Christian Skaare Hansen (direktion) (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-04-30 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-15 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Kontaktoplysninger: christianhlb@hotmail.com (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Legale ejere: Christian Skaare Hansen (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Navne: CHR. HANSEN INVEST ApS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Reelle ejere: Christian Skaare Hansen (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Stiftere: Christian Skaare Hansen (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2012-11-16 sletter virksomheden Ejerskaber: BIGUM LARSEN BYG 2012 A/S. (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: BIGUM LARSEN BYG 2012 A/S. (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BIGUM LARSEN BYG 2012 A/S. (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2019-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvej 2, 4520 Svinninge (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2019-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 60, 3. 1., 2860 Søborg (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2019-10-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 tilføjes Kontaktoplysninger: christianhlb@hotmail.com (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2019-10-14 fjernes Kontaktoplysninger: firma@bigumlarsenbyg.dk (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 60, 3. 1., 2860 Søborg (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2018-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 60, 3. 1., 2860 Søborg (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 60, 3. 1., 2860 Søborg (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2017-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Klausdalsbrovej 42, 1. mf., 2860 Søborg (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2016-10-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: firma@bigumlarsenbyg.dk (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2013-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2013-09-30 tilføjes Vedtægter: 2013-09-30 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2013-09-30 fjernes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-16 tilføjes Legale ejere: Christian Skaare Hansen (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2012-12-16 tilføjes Reelle ejere: Christian Skaare Hansen (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2012-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klausdalsbrovej 42, 1. mf., 2860 Søborg (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2012-11-15 tilføjes Direktion: Christian Skaare Hansen (direktion) (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2012-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-04-30 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2012-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-15 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2012-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2012-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2012-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2012-11-15 tilføjes Navne: CHR. HANSEN INVEST ApS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2012-11-15 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2012-11-15 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2012-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2012-11-15 tilføjes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 tilføjes Stiftere: Christian Skaare Hansen (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2012-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2012-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-19)