Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Hummelgaard Muhs | 28.06.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gert Peder Vestergaard | 14.11.2012 | 28.06.2023 | direktør |
Per Jacobi Carstensen | 14.11.2012 | 13.08.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Hummelgaard Muhs | 28.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bjarke Rolf Halkjær Arlø | 28.06.2023 | formand |
Gert Peder Vestergaard | 13.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Jacobi Carstensen | 12.05.2022 | 28.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henning Bejer Beck | 12.05.2022 | 28.06.2023 | formand |
Bjarke Rolf Halkjær Arlø | 12.05.2022 | 27.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Østergaard | 13.08.2018 | 28.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Jacobi Carstensen | 13.08.2018 | 11.05.2022 | formand |
Klaus Østergaard | 13.08.2018 | 22.12.2021 | bestyrelsesmedlem |