Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-30 fjernes Revisor: Jan Juul Buskbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsinvestering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Navne: ROOM1 ApS (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2014-03-19 fjernes Navne: CAMO HOMES ApS (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2014-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Vedtægter: 2014-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Revisor: Jan Juul Buskbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rensdyrvej 3, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-07 tilføjes Binavne: CAMO HOMES ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-07 tilføjes Direktion: Morten Stig Grønbæk Johansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-07 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2012-11-26)
Den 2012-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-07 tilføjes Legale ejere: HFF ApS (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2012-11-07 tilføjes Navne: CAMO HOMES ApS (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2012-11-07 tilføjes Reelle ejere: Morten Stig Grønbæk Johansen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2012-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-07 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-07 tilføjes Stiftere: HFF ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-11-14)
Den 2012-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)