Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorndahlsvej 5, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-01 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-19 fjernes Legale ejere: LØNSTRUP HOLDING ApS, BRIX-KRONBORG ApS, EMBORG SØRENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-19 fjernes Navne: KLE Aalborg Holding ApS (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-19 fjernes Reelle ejere: Jørgen Brix Kronborg, Jesper Emborg Sørensen, Thomas Lønstrup Christensen (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-19 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-19 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-19 fjernes Stiftere: Reboot Nordic ApS, LØNSTRUP HOLDING ApS, Jesper Emborg Sørensen, EMBORG SØRENSEN HOLDING ApS, BRIX-KRONBORG ApS (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2013-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ACTAS A/S. (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2013-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: ACTAS MANAGEMENT ApS. (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-02-17 sletter virksomheden Ejerskaber: KLE Ejendomme ApS. (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-16 fjernes Bestyrelse: Jørgen Brix Kronborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-16 fjernes Direktion: Jørgen Brix Kronborg (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Lønstrup Christensen (formand) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-02-01 fjernes Bestyrelse: Bo Prangsgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-31 fjernes Bestyrelse: Thomas Lønstrup Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-01-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-29 tilføjes Navne: KLE Aalborg Holding ApS (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-11-28 fjernes Navne: ACTAS HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-29 tilføjes Vedtægter: 2019-11-29 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-01-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorndahlsvej 5, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2017-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 374, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2017-08-27)
Den 2016-11-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-01 tilføjes Legale ejere: LØNSTRUP HOLDING ApS, BRIX-KRONBORG ApS, EMBORG SØRENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2013-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Brix Kronborg, Jesper Emborg Sørensen, Thomas Lønstrup Christensen (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2013-10-01 fjernes Bestyrelse: Jesper Dybdahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 374, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2017-08-27)
Den 2012-11-12 tilføjes Bestyrelse: Jesper Dybdahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-12 tilføjes Direktion: Jørgen Brix Kronborg (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2012-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt drive virksomhed med in-vestering og finansiering. (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2012-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2012-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-01 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2012-11-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2012-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2012-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2012-11-12 tilføjes Legale ejere: Jesper Emborg Sørensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2012-11-12 fjernes Legale ejere: Jesper Emborg Sørensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2012-11-12 tilføjes Navne: ACTAS HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2012-11-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2012-11-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2012-11-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2012-11-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2012-11-12 tilføjes Stiftere: Reboot Nordic ApS, LØNSTRUP HOLDING ApS, Jesper Emborg Sørensen, EMBORG SØRENSEN HOLDING ApS, BRIX-KRONBORG ApS (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2012-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene, af tre medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2012-11-12 tilføjes Vedtægter: 2012-11-12 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2012-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2012-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)