Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svejagervej 46, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sløjfen 23, 2820 Gentofte (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-05-04 tilføjes Kontaktoplysninger: jensflinker80@gmail.com (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-05-03 fjernes Kontaktoplysninger: jens@marketingbureauet.com (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2012-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PERFEKTA PR ApS. (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sløjfen 23, 2820 Gentofte (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2019-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sløjfen 23, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sløjfen 23, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2015-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 185, 3., 2300 København S (offentliggjort 2015-02-03)
Den 2014-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 185, 3., 2300 København S (offentliggjort 2015-02-03)
Den 2014-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vermlandsgade 2, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2014-05-02)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-14 tilføjes Kontaktoplysninger: jens@marketingbureauet.com (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2012-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermlandsgade 2, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2014-05-02)
Den 2012-11-01 tilføjes Direktion: Jens Flinker Stray Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab for salgs- og marketingvirksomhed, at drive investeringsvirksomhed samt at engagere sig i anden forretningsmæssig virksomhed, som efter direktionens nærmere skøn står i forbindelse med, fremmer eller udspringer af ovenstående formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-11-14)
Den 2012-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Legale ejere: Jens Flinker Stray Nørgaard (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2012-11-01 tilføjes Navne: FLINKER NØRGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2012-11-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Flinker Stray Nørgaard (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2012-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-11-01 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Stiftere: Jens Flinker Stray Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Vedtægter: 2012-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-11-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)