Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Ridder Olsen | 01.01.2019 | 15.10.2020 | direktør |
Jørn Peter Madsen | 07.11.2016 | 15.10.2020 | adm. dir |
Claus Michael Valentin Hemmingsen | 01.11.2012 | 07.11.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Peter Madsen | 02.04.2019 | 15.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Morten Kelstrup | 02.04.2019 | 15.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Greven Kristensen | 02.04.2019 | 15.10.2020 | formand |
Robert John Routs | 07.01.2019 | 02.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kathleen Sue McAllister | 07.01.2019 | 02.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Robert Maersk Uggla | 07.01.2019 | 02.04.2019 | næstformand |
Martin Nørkjær Larsen | 07.09.2018 | 02.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mads Dehlsen Winther | 11.04.2018 | 02.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Claus Michael Valentin Hemmingsen | 07.11.2016 | 02.04.2019 | formand |
Graham Stuart Talbot | 07.11.2016 | 07.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Christian Kledal | 07.11.2016 | 30.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Søren Skou | 01.07.2016 | 07.11.2016 | formand |
Trond Ødegård Westlie | 01.11.2012 | 07.11.2016 | bestyrelse |
Claus Michael Valentin Hemmingsen | 01.11.2012 | 06.11.2016 | bestyrelse |
Nils Smedegaard Andersen | 01.11.2012 | 01.07.2016 | formand |